Informazioni su Süleyman Canemir
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Süleyman Canemir
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776626, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
S C Bau & Handel GmbH, in Birsfelden, CHE-236.983.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canemir, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeganathan, Jeneesh, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kirik, Sergen, von Oensingen, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005770580, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Bitcoin Genesis GmbH, bisher in Zug, CHE-112.430.661, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311095).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Firma neu:
Decken Wand Bau GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Schmiedgasse 6, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipser- sowie allgemeinen Bauarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M. & A. GLOOR Family Office Sagl (CHE-107.708.827), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gloor, Martin Pius, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canemir, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005760455, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SV Bau GmbH, in Münchwilen (TG), CHE-446.685.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canemir, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grubesic, Goran, von Oberdiessbach, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].