Informazioni su Renato Canal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renato Canal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005867862, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bodensee-Arena AG, in Kreuzlingen, CHE-107.905.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667957). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raggenbass Beringer, Dorothea (genannt Dorena), von Schönholzerswilen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mölleney, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Thomas, von Dallenwil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canal, Renato, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rettenmund, Hansjörg, von Röthenbach im Emmental, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Max, von Langnau im Emmental, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005805542, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Spitex Region Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-112.408.041, Verein (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025830).
Statutenänderung:
15.05.2023.
Zweck neu:
Der Verein verfolgt gemeinnützige und soziale Zwecke. Er erfüllt für die Politischen Gemeinden Altnau, Berlingen, Bottighofen, Ermatingen, Gottlieben, Kreuzlingen, Langrickenbach, Lengwil, Münsterlingen, Salenstein und Tägerwilen die Aufgabe, nach dem kantonalen Gesetz über das Gesundheitswesen einen Kranken- und Hauspflegedienst zu betreiben. Er verfolgt die Versorgung der Bevölkerung in den unter Art. 2 Abs. 1 aufgeführten Politischen Gemeinden mit spitalexternen Diensten in medizinischem, pflegerischem, sozialem und gesundheitserhaltendem Sinne. Dort, wo der Verein nicht selber Träger einer Dienstleistung ist, kann er mit anderen Organisationen entsprechende Verträge abschliessen. Der Verein kann weitere Aufgaben mit einem ähnlichen Zweck wahrnehmen. Der Verein kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canal, Renato, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knupp, Thomas, von Muolen, in Häggenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7067026, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Spitex Region Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.6.026.956-1, Bärenstrasse 38, 8280 Kreuzlingen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.10.2012.
Zweck:
Der Verein verfolgt gemeinnützige und soziale Zwecke. Er erfüllt für die Politischen Gemeinden Altnau, Bottighofen, Gottlieben, Güttingen, Kreuzlingen, Langrickenbach, Lengwil, Münsterlingen und Tägerwilen die Aufgabe, nach dem kantonalen Gesetz über das Gesundheitswesen einen Kranken- und Hauspflegedienst zu betreiben. Er verfolgt die Versorgung der Bevölkerung mit spitalexternen Diensten in medizinischem, pflegerischem, sozialem und gesundheitserhaltendem Sinne. Dort, wo der Verein nicht selber Träger einer Dienstleistung ist, kann er mit anderen Organisationen entsprechende Verträge abschliessen. Der Verein kann weitere Aufgaben mit einem ähnlichen Zweck wahrnehmen. Der Verein kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern.
Eingetragene Personen:
Canal, Renato, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knupp, Thomas, von Muolen, in Häggenschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Esther, von Gottlieben, in Gottlieben, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Christine, von Langrickenbach und Böckten, in Altnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathis, Kurt, von Bütschwil-Ganterschwil, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Doris, von Wald ZH und Wolfhalden, in Arbon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmünder, Gina, von Appenzell, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Lina Marcela, von Ermatingen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.