Informazioni su Kurt Camenzind
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Camenzind
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3717395, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lötscher Bürocenter AG, in Luzern, CHE-105.803.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2203469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Kurt, von Gersau, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Dr. Andres, von Unterägeri und Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2932485, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Camenzind Holding AG, bisher in Emmen, CHE-101.758.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009Publ. 4990902).
Gründungsstatuten:
21.05.1990.
Statutenänderung:
07.06.2016.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 3A, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 07.06.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Kurt, von Gersau, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Alfred Josef, von Gersau, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Camenzind, Lilian, von Gersau, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Olivia, von Gersau, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6735920, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Butec Handels AG, in Wallisellen, CH-020.3.904.427-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 21, Publ. 4625374).
Firma neu:
Butec Handels AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Lötscher Bürocenter AG, Staldenhof 2, 6014 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Patrik, von Bülach, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Kurt, von Gersau, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].