Informazioni su Jörg Camen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Camen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4127878, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Von Roll Schweiz AG, in Breitenbach, CH-261.3.000.010-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Materialien aller Art für elektrotechnische und andere Zwecke usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 10, Publ. 3506086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windisch-Muscheid, Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camen, Jörg, von Riom-Parsonz, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Walter T., von Zürich und St. Gallen, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limberger, Thomas P., deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neis, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2910088, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Von Roll Isola Holding AG, in Breitenbach, CH-261.3.000.010-4, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 12, Publ. 2872264).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der 'Schweizerische Isola-Werke AG', in Breitenbach (CH-261.3.000.029-2), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 61'555'946.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'274'921,-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Niklaus F., von Seftigen, in Teufenthal AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Hubert, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Michael C., von Reinach BL, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abraham, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Roggenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antony, Beat, von Kleinlützel, in Kleinlützel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Heinz, von Erschwil, in Erschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandes, Dr. Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Dr. Rudolf, von Buch SH, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camen, Jörg, von Riom-Parsonz, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Ewald, von Kleinlützel, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frötscher, Heinz, von Liesberg, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Constant, italienischer Staatsangehöriger, in Vicques, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberthür, Berno, von Breitenbach, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbeisen, Anton, von Wahlen, in Brislach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Paul, von Grindel und Biel-Benken, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi-Hänggi, Annemarie, von Nunningen, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Werner, von Brislach, in Brislach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Dr. Hans Heiner, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Thomas, von Schenkon, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Patricia, von Zug und Wallisellen, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Dr. Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwander, Roger, von Eptingen, in Immensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Rolf, von Ziefen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasem, Bernard, von Rüschegg, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wechlin, Sandro, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyl, Peter, von Ettingen, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Rolf, von Guggisberg, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.