Informazioni su Ivana Putincanin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ivana Putincanin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650638, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LakeSideDevelopment ag, bisher in Vitznau, CHE-113.669.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479707).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 9, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Putincanin, Ivana, von Zug, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Calovic, Ivana].
Numero di pubblicazione: HR02-1005479707, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LakeSideDevelopment ag, in Vitznau, CHE-113.669.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calovic, Ivana, von Zug, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Putincanin, Svetozar, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005319957, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LakeSideDevelopment ag, in Vitznau, CHE-113.669.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204600).
Statutenänderung:
19.10.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calovic, Vladimir, von Zug, in Vitznau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calovic, Ivana, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vitznau, Mitglied, mit Einzelunterschrift].