Informazioni su Cinzia Calderara Birchler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cinzia Calderara Birchler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005657459, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Walter Birchler Dental Ceramics GmbH, in Luzern, CHE-109.635.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, S.0, Publ. 1891419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Walter, von Einsiedeln, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Calderara Birchler, Cinzia, von Einsiedeln, in Meggen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Patrick, von Ruswil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Numero di pubblicazione: 1891419, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Walter Birchler Dental Ceramics GmbH, in Luzern, CHE-109.635.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 16, Publ. 5069818).
Domizil neu:
Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calderara Birchler, Cinzia, von Einsiedeln, in Meggen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Walter Birchler Dental Ceramics GmbH, in Luzern, Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2002.
Zweck:
Betrieb eines zahntechnischen Labors;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 übernimmt die Gesellschaft von Walter Birchler, von Einsiedeln, in Meggen, seine bisherige Einzelfirma Walter Birchler Dental Ceramics plus, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 176'366.55 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 51'151.95 zum Preise von CHF 125'214.60, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 105'214.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Birchler, Walter, von Einsiedeln, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Calderara Birchler, Cinzia, von Einsiedeln, in Meggen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.