Informazioni su Sigisbert Caduff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sigisbert Caduff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005963490, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Bergbahnen Obersaxen AG, in Obersaxen Mundaun, CHE-108.084.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Josef, von Domat/Ems, in Ilanz (Ilanz/Glion), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Caduff, Sigisbert, von Lumnezia, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Ernst, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sax, Norbert, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bianchi, Fabio, von Lostallo, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Iso, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janka, Carlo, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004478603, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Casauma AG, in Lumnezia, CHE-103.253.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684531).
Statutenänderung:
10.10.2018.
Sitz neu:
Ilanz/Glion.
Domizil neu:
Via Santeri 1, 7130 Ilanz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff, Sigisbert, von Lumnezia, in Obersaxen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Ignaz, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2658771, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bergbahnen Obersaxen AG, in Obersaxen Mundaun, CHE-108.084.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Josef, von Domat/Ems, in Ilanz (Ilanz/Glion), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ilanz, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alig, Valentin, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen, in Obersaxen];
Caduff, Sigisbert, von Lumnezia, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Degen, in Obersaxen];
Sax, Norbert, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von und in Obersaxen, in und in Obersaxen];
Sax, Paul, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen, in Obersaxen];
TNC Treuhand Norbert Cavegn AG (CHE-450.125.309), in Lumnezia, Revisionsstelle [bisher: TNC Treuhand Norbert Cavegn AG (CH-350.9.000.740-2)].