Informazioni su Roman Cadisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Cadisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005131130, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pensionskasse Stadt Chur, in Chur, CHE-116.273.461, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadisch, Roman, von Bauma, in Chur, Vizepräsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauchberger, Kurt, von Rüthi (SG), in Domat/Ems, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walder, Silvio, von Obersaxen Mundaun, in Chur, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stebler, Claudia, von Zürich, in Chur, Vizepräsidentin der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 3602365, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pensionskasse Stadt Chur, in Chur, CHE-116.273.461, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044597).
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Pensionskasse Stadt Chur, letztmals geändert am 12.05.2016, Inkraftsetzung der Änderung am 01.01.2017. [bisher: Rechtsgrundlage: Gesetz über die Pensionskasse Stadt Chur, letztmals geändert am 15.09.2011, Inkraftsetzung der Änderung am 01.01.2012].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däppen, Dr. Silvia, von Zürich, Gächlingen und Riggisberg, in Chur, Vizepräsidentin der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Frei, Beda, von Au (SG), in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furger, Alfons, von Vals, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kneubühler, Johann, von Neuenkirch und Chur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Martin, von Luzern, in Bonaduz, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nadig, Marcel, von Lantsch/Lenz, in Chur, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rauchberger, Kurt, von Rüthi (SG), in Domat/Ems, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wissmeier-Gasser, Gerda, von Cazis, in Haldenstein, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadisch, Roman, von Bauma, in Chur, Vizepräsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: von Bauma, Luven und Schnaus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer];
Stebler, Claudia, von Zürich, in Chur, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Numero di pubblicazione: 5925852, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pensionskasse Stadt Chur, in Chur, CH-350.8.000.055-8, Rathaus, Poststrasse 33, 7000 Chur, Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt.
Zweck:
Die Pensionskasse bezweckt die berufliche Vorsorge für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der IBC Energie Wasser Chur sowie der angeschlossenen Institutionen. Sie schützt die Versicherten und deren Angehörige gegen die wirtschaftlichen Folgend von Alter, Invalidität und Tod.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Pensionskasse Stadt Chur, welches auf den 01.07.2010 in Kraft gesetzt wurde.
Organisation:
Verwaltungskommission von 7 Mitgliedern, Vorsorgekommission Stadtratsplan, Geschäftsstelle, Revisionsstelle, Expertin oder Experte für berufliche Vorsorge.
Eingetragene Personen:
Ern, Prof. Dr. Bruno, von Richterswil und Wädenswil, in Wädenswil, Präsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däppen, Dr. Silvia, von Gächlingen, Riggisberg und Zürich, in Chur, Vizepräsidentin der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Crufer, Roger, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Beda, von Au SG, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadisch, Roman, von Bauma, Luven und Schnaus, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Furger, Alfons, von Vals, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kneubühler, Johann, von Chur und Neuenkirch, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nold, Leonhard, von Felsberg, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscholl Treuhand + Revisionen (CH-350.1.004.628-8), in Chur, Revisionsstelle.