Informazioni su Nicolas Michael Bürkler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Michael Bürkler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984326, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Silverhorn (Switzerland) AG, bisher in Zug, CHE-316.205.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880813).
Statutenänderung:
06.03.2024.
Sitz neu:
Gersau.
Domizil neu:
Rigi Scheidegg 110, Rigi Maison, 6410 Rigi Scheidegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Armand, von Bern, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Damiano, von Wila, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imam, Michael Raza, von Gachnang, in Hong Kong (HK), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bürkler, Nicolas, von Nesslau, in Gersau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005531619, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
G7NESIS Asset Management AG, in Zürich, CHE-406.233.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2022, Publ. 1005485755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkler, Nicolas Michael, von Nesslau, in Gersau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutsik, Katalin Silvia, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hamana, Elias, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goertz, Werner Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Roten, Sébastien, von Leukerbad, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wertheimer, Fabienne, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005485755, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
G7NESIS Asset Management AG (G7NESIS Asset Management Ltd.), in Zürich, CHE-406.233.384, Klausstrasse 19, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1bzw. Art. 19 Abs. 3 lit. a FINIG. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen;
fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften;
an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Aktienkapital:
CHF 350'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.00.
Aktien:
3'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pfister, Dr. Erich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goertz, Werner Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Blunschi, Raphael Michael, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkler, Nicolas Michael, von Nesslau, in Gersau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.