Informazioni su Thomas Bürgin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Bürgin
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Bürgin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2257427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Platts Ltd, in Biel/Bienne, CHE-106.347.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgin, Thomas, von Bubendorf, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Grenchen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G. (CHE-107.179.030), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5352392, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Protocast GmbH, in Sutz-Lattrigen, CH-073.4.009.514-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2000, S. 2956).
Statutenänderung:
13.10.2009.
Sitz neu:
Mörigen.
Domizil neu:
Blumenmatt 7, 2572 Mörigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die CAD-unterstützte Planung, technische Beratung und Realisierung von Prototypen, Mustern und Modellen für die Herstellung von Präzisions-Prototypen für die Uhren-, Schmuck- und Medizinalindustrie, für die Herstellung von Mustern und Modellen für technische Fachschulen, Industrie-Betriebe und mechanische Werkstätte sowie für die Herstellung von Kunststoffmodellen für Architektur-, Design- und Planungsbetriebe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Thomas, von Bubendorf, in Mörigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 4172156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Platts Ltd, in Biel/Bienne, CH-073.3.001.912-7, Handel mit Bekleidungs- und Sportartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.1994, S. 5524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Markus, von Kölliken, in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Thomas, von Bubendorf, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.