Informazioni su Tobias Budliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Budliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4373780, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, CH-020.5.900.712-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 19, Publ. 3722544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger, Tobias, von Küsnacht ZH, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Beatrice gennant Trix, von Oberägeri, in Zell ZH, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Elisabeth, von Luzern und Ruswil, in Zürich, Mitglied und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Büchi, Valentin, von Elgg, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 870482, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 27, Publ. 793).
Statutenänderung:
9.11.2000, 6.02.2003.
Zweck neu:
Schaffung von Arbeitsplätzen für die Genossenschaftsmitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutersohn, Niklaus, von Matzingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wache, Diane, von Mägenwil, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Beatrice, von Oberägeri, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sixt, Peter, von Oetwil am See, in Männedorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Armando, von Küttigen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger, Tobias, von Küsnacht ZH, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Z ü r i c h , Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2000, S. 834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger, Tobias, von Küsnacht ZH, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gutersohn, Niklaus, von Matzingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wache, Diane, von Mägenwil, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.