Informazioni su Anton Bucher-Ming
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Bucher-Ming
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005912476, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Bucher Gartenwerk GmbH, in Sarnen, CHE-112.159.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884434).
Statutenänderung:
12.12.2023.
Firma neu:
Pflanz und Bauwerk GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Gartengestaltungsarbeiten sowie die Gartenpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen zweckverwandten Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verkaufen und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Ming, Anton, von Kerns, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Christoph, von Hergiswil (NW), in Kerns, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Flüeli-Ranft (Sachseln), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Annen, Sabine, von Schwyz, in Stalden (Sarnen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004884434, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Bucher Gartenwerk GmbH, in Sarnen, CHE-112.159.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ming Bucher, Erika Barbara, von Kerns, in Sarnen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher-Ming, Anton, von Kerns, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Annen, Sabine, von Schwyz, in Sarnen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Keiser, Christoph, von Hergiswil (NW), in Sachseln, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3934021, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Bucher + Müller Gartengestaltung GmbH, in Sarnen, CHE-112.159.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, Publ. 5261406).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Firma neu:
Bucher Gartenwerk GmbH.
Domizil neu:
Kernmatt 2, 6056 Kägiswil. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christof, von Sarnen, in Sarnen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher-Ming, Anton, von Kerns, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ming Bucher, Erika Barbara, von Kerns, in Sarnen, mit Einzelunterschrift.