Informazioni su Anna-Lea Brunnschweiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anna-Lea Brunnschweiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005527359, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 3514 vom 14.07.2022 PSK Pro Schiff Kesswil AG, in Kesswil, CHE-109.571.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005524277).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunnschweiler, Anna-Lea, von Hauptwil-Gottshaus, in Kesswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Brunschweiler, Anna-Lea].
Numero di pubblicazione: HR02-1005524277, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
PSK Pro Schiff Kesswil AG, in Kesswil, CHE-109.571.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005370100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Urs, von Gränichen, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunschweiler, Anna-Lea, von Hauptwil-Gottshaus, in Kesswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005357872, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Altersheime Sömmerli St.Gallen, in St. Gallen, CHE-105.782.126, Verein (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brogle-Nänni, Elisabeth, von Wittnau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Andreas, von Appenzell, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Jan, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnschweiler, Anna-Lea, von Hauptwil-Gottshaus, in Kesswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.