Informazioni su Franz Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1956717, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 259 vom 05.01.2015Vontobel-Stiftung, in Zürich, CHE-109.847.546, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Numero di pubblicazione: 3393168, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vontobel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.928.014-4, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2006, S. 22, Publ. 3222970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Roger, von Römerswil, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Beat, von Oberkirch und Reiden, in Pfäffikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Freiermuth, Dr. Martin, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeiningen].
Numero di pubblicazione: 2731776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vontobel-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.225-4, Direkte und indirekte Unterstützung gemeinnütziger Bestrebungen kultureller, wissenschaftlicher und karitativer Ausrichtung, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 21, Publ. 2130782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Johann Ulrich, von Oberwangen, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Dr. Hans Dieter, von Zürich, in Condom (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Condom (F), Mitglied];
Basler, Bruno, von Thalheim an der Thur, in Thalheim an der Thur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kilgus, Prof. Dr. Ernst, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.