Informazioni su Beatrice Brunner-Egle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Brunner-Egle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005250980, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BDH Holding AG, in Emmen, CHE-101.067.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2504027).
Firma neu:
BDH Holding AG in Liq..
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07.07.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Herbert, von Kriens, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner-Egle, Beatrice, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Daniel, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1666677, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BDH Holding AG, bisher in Cham, CHE-101.067.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6539036).
Gründungsstatuten:
31.03.1999.
Statutenänderung:
05.08.2014.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Oberhofstrasse 30, 6020 Emmenbrücke.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Egle, Beatrice, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Kriens und Luzern];
inVersa GmbH (CHE-115.889.984), in Zug, Revisionsstelle [bisher: inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4)].