Informazioni su Verena Brugger Kurath
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Verena Brugger Kurath
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005352335, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KE & P Immobilien AG, in Oberwil-Lieli, CHE-109.603.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, S.0, Publ. 1774679).
Firma neu:
KE & P Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Ernst, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2480319, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kurath & Partner Immobilien, in Thalwil, CHE-112.708.069, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Numero di pubblicazione: 2430380, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
K E & P Kurath Ernst & Partner, in Oberwil-Lieli, CH-400.2.016.036-0, Marketing für Wohneigentum, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.1994, S. 624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.-- [bisher: Turtschi, Verena, von Spiez].