Informazioni su André Brügger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Brügger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Brügger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005988763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonis GmbH, in Köniz, CHE-207.360.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060745).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selg, Frank, von Illnau-Effretikon, in Ruby Bay (NZ), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brügger, André, von Graben, in Lugnorre (Mont-Vully), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerf, Adrian Markus, von Murten, in Murten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005832777, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Romy AG, in Köniz, CHE-173.514.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005370900).
Statutenänderung:
29.08.2023.
Sitz neu:
Grindelwald.
Domizil neu:
Terrassenweg 141, 3818 Grindelwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, André, von Graben, in Lugnorre (Mont-Vully), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wijbrandts, Roy, niederländischer Staatsangehöriger, in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wageningen (NL)];
van Beekum, Mirjam Lisette, niederländische Staatsangehörige, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wageningen (NL)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005540753, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger Treuhand AG, in Köniz, CHE-328.181.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf, Franziska, von Teuffenthal (BE), in Uetendorf, Vizedirektorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagi, Irene, von Vechigen, in Kleinbösingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, André, von Graben, in Lugnorre (Mont-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brügger-Lanz, Marianne, von Graben, in Lugnorre (Mont-Vully), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rüegsegger, Jürg, von Wachseldorn, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].