Informazioni su Mario Broggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mario Broggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2821971, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Broggi Service GmbH, in Turgi, CHE-108.577.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, Publ. 5388738).
Firma neu:
Broggi Service GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broggi, Mario, von Turgi, in Turgi, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Broggi, Antonio, von Turgi, in Killwangen, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5388738, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Broggi Service GmbH, in Turgi, CH-400.4.018.257-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 18.03.1997, S. 1839).
Statutenänderung:
26.11.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broggi, Mario, von Turgi, in Turgi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Broggi, Antonio, von Turgi, in Killwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Presida Treuhand AG Aarau (CH-400.3.001.659-6), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 672060, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Profidata Products AG, in Neuenhof, Entwicklung, Einführung, Support und Maintenance von EDV-Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2002, S. 2).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broggi, Mario, von Turgi, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.