Informazioni su Christiane Breuer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christiane Breuer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106343, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Agropress AG, in Basel, CHE-107.303.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906099).
Statutenänderung:
05.08.2024.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Rüchligweg 101, 4125 Riehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Gerhard H., deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Salenstein, Direktor, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1087515, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Agropress AG, in Riehen, CH-270.3.000.115-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 7, Publ. 5224190).
Statutenänderung:
12.09.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Südquaistr. 14, 4057 Basel.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 12.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Efringen-Kirchen (D), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 934342, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Agropress AG, in Basel, Bücher usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2002, S. 5, Publ. 419814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Rudolf, von Basel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Urs, von Hubersdorf, in Binningen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisühli, Alfred, von Sennwald, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Gerhard H., deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (D), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Dr. Peter, von Madiswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Efringen-Kirchen (D), mit Einzelprokura;
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.