Informazioni su Riccardo Bresciani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Riccardo Bresciani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004860124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Belmundo Take Away AG, in Zürich, CHE-332.317.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Roggwil (TG), in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bresciani, Riccardo, von Zürich, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004628041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Belmundo AG, in Zürich, CHE-106.103.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bresciani, Riccardo, von Zürich, in Hittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bresciani-Merlo, Ester Maria, von Zürich, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiser, Oliver, von Fischenthal, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reiser, Felix, von Fischenthal, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Marco, von Aristau, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3981517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Belmundo AG, in Zürich, CHE-106.103.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3829859).
Statutenänderung:
19.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Waren aller Art sowie den Import und Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften in In- und Ausland beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder, falls es das Gesetz so vorsieht oder nicht alle Aktionäre bekannt sind, durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 19.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bresciani, Riccardo, von Zürich, in Hittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger].