Informazioni su Christoph Breitenmoser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christoph Breitenmoser
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Breitenmoser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005778857, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
triaspect sa, in Biel/Bienne, CHE-110.272.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser, Christoph, von Mosnang, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005295394, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
triaspect sa, in Biel/Bienne, CHE-110.272.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144862).
Statutenänderung:
19.08.2021. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht. [bisher: Capital social porté préalablement à CHF 100'000.--.].
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 02.09.2005 und Bilanz per 02.09.2005 mit Aktiven von CHF 285'422.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 177'090.83 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu nom. je CHF 1.00. [bisher: Transformation: La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 02.09.2005 et bilan au 02.09.2005, présentant des actifs de CHF 285'422.29 et des passifs envers les tiers de CHF 177'090.83, contre attribution aux associés de 100'000 actions nominatives de CHF 1.--.].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Training und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 actions nominatives de CHF 1.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry Treuhand AG (CHE-111.713.151), à Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milardo, Sébastien, von Lyss, in Boudry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Christoph, von Mosnang, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Comisetti, Raphaël, von Tresa, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Monteggio]. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843135, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
point doc GmbH, in Biel/Bienne, CHE-109.351.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S.6, Publ. 5680852).
Domizil neu:
Primelweg 21, 2505 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisühli, Urs, von Sennwald, in St-Aubin NE (Saint-Aubin-Sauges), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Christoph, von Mosnang, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].