Informazioni su Christian Brawand-Küng
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Brawand-Küng
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005314253, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Apartments Kirchbühl AG, in Grindelwald, CHE-402.101.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, S.0, Publ. 2464631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brawand, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Imboden, Rosmarie, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brawand-Küng, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6901330, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jungfrau Hotel Management AG, bisher in Grindelwald, CH-092.3.008.358-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542804).
Gründungsstatuten:
31.03.1992.
Statutenänderung:
05.10.2012.
Firma neu:
GG Hotel-Gastro AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o IAW Holding AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brawand-Dannhorn, Claudia, von Sattel und Grindelwald, in Grindelwald, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Küng, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6082540, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jungfrau Hotel Management AG, in Interlaken, CH-092.3.008.358-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 5, Publ. 6039478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cisullo, Claudio, von Hägglingen, in Remetschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gafner, Monika, von Beatenberg, in Wilderswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Dannhorn, Claudia, von Sattel und Grindelwald, in Grindelwald, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand-Küng, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand-Dannhorn, Bruno, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.