Informazioni su Willy Brand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willy Brand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3877123, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Association des entreprises de travaux sur corde de Suisse Romande, à Bagnes, CHE-114.305.268, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569104).
Modification des statuts:
15.03.2013.
Nouveau siège:
Vouvry.
Nouvelle adresse:
c/o Maxime Gianinetti, Grand-Rue 15, 1896 Vouvry. Statuts modifiés uniquement sur un point non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maret, Marc, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Gianinetti, Vincent, de Fleurier, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Brand, Willy, de Lauenen, à Gryon, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gianinetti, Maxime, de Monthey, à Vouvry, président du comité, avec signature collective à deux;
Maret, Guillaume, de Bagnes, à Fully, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Vloebergs, Jeroen, citoyen belge, à Troistorrents, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 4486828, Ufficio del registro di commercio Vallese
Association des entreprises de travaux sur corde de Suisse Romande, à Bagnes, CH-621.6.006.501-6, c/o Marc Maret, 1947 Versegères, nouvelle association.
Date des statuts:
9.05.2008.
But:
défendre les intérêts de la profession vis-à-vis des tiers, des organes et des institutions, développer les méthodes d'intervention du point de vue technique et de la sécurité;
former ses membres et le personnel engagé dans les travaux sur corde.
Responsabilité, prestations supplémentaires:
aucune responsabilité des membres quant aux engagements de l'association.
Ressources:
cotisations ordinaires ou extraordinaires des membres, dons, legs, produits des activités, subventions publiques.
Organisation:
assemblée générale, comité de 5 membres au moins et organe de contrôle.
Personnes inscrites:
Maret, Marc, de Bagnes, à Versegères (Bagnes), président, avec signature collective à deux;
Gianinetti, Vincent, de Fleurier, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Cheseaux, Sébastien, de Leytron, à Leytron, trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Udriot, Guy, de Monthey, à Monthey, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Brand, Willy, de Lauenen, à Gryon, membre, avec signature collective à deux avec le président.