Informazioni su Christine Branch-Hirsig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christine Branch-Hirsig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005370574, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Gletscherblick AG, in Hasliberg, CHE-103.154.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Tanja, von Amsoldingen, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Branch-Hirsig, Christine, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biebl, Rosine, von Hasliberg, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Geyer, Mirjam Susanne, von Uster, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Michèle, von Amsoldingen, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates + Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Branch, Christopher, von Amsoldingen, in Pforzen Ingenried (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6637214, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Gletscherblick AG, in Hasliberg, CH-092.3.001.071-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 4, Publ. 5511548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Peter, von Amsoldingen, in Hasliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Johannes Friedrich, von Amsoldingen, in Embrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer, Mirjam Susanne, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Branch-Hirsig, Christine, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Gletscherblick AG, in Hasliberg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.47 vom 10.03.1998, S.1684).
Statutenänderung:
05.11.1998.
Aktienkapital neu:
CHF200000 [bisher: CHF100000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF200000.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF1000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF1000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biebl-Hirsig, Rosine, von Hasliberg, in Hasliberg, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Peter, von Amsoldingen, in Hasliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer-Hirsig, Anneliese, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzeluntershrift];
Branch-Hirsig, Christine, von Hasliberg, in Hasliberg, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].