Informazioni su Claudia Margareta Brändli-Bättig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Margareta Brändli-Bättig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004872048, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli-Bättig, Claudia Margareta, von Hergiswil bei Willisau, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag-Weidmann, Susan, von Winkel, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Tiller, Beate, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Stefanie, von Pfäfers, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Petra, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004777200, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441489).
Statutenänderung:
22.05.2014.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Publikationsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Berta, von Ennetmoos, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Franziska, von Schlierbach und Neuenegg, in Grafstal (Lindau), Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Controlla AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Winterthur, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli-Bättig, Claudia Margareta, von Hergiswil bei Willisau, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brändli-Bättig, Claudia, in Winterberg ZH (Lindau), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TAXVISION AG (CHE-111.795.864), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5441684, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CH-440.6.021.419-7, Verein (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 14, Publ. 4589520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienle, Andrea, von Wilen TG, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.027.472-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli-Bättig, Claudia, von Hergiswil bei Willisau, in Winterberg ZH (Lindau), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag-Weidmann, Susan, von Winkel, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Tiller, Beate, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.