Informazioni su Narcisse Bourban
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Narcisse Bourban
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004579745, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Ingeo SA Bureau d'Ingénieurs et Géomètres, à Nendaz, CHE-105.878.909, société anonyme (No. FOSC 201 du 17.10.2011, p.0, Publ. 6379120).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourban, Narcisse, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature individuelle;
Droz, Michel, du Locle, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux;
Dussex, Joseph, de Evolène, à Evolène, avec procuration collective à deux avec Narcisse Bourban.
Inscription ou modification de personne(s):
Lathion, Patrick, de Veysonnaz, à Veysonnaz, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Hagin, Christian, de Bern, à Troistorrents, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Cachat, Christophe, de Saint-Gingolph, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Cotter, David , de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 2447756, Ufficio del registro di commercio Vallese
Nendaz Tourisme SA, à Nendaz, CH-626.3.006.924-2, promotion du tourisme nendard, la société peut procéder à toutes démarches commerciales nécessaires à ce but, notamment des démarches de publicité, d'animation et d'organisation d'événements, société anonyme (FOSC no 82 du 30.04.2002, p. 16).
Personne et signature radiée:
Bourban, Narcisse, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Allemann, Jean-Pierre, de Welschenrohr, à Nendaz, président, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1032596, Ufficio del registro di commercio Vallese
LUNA ROSSA Sàrl, à Sion, exploitation d'un café-restaurant, société à responsabilité limitée (FOSC no 165 du 28.08.2002, p. 11, publ. 617980).
Nouvelle raison sociale:
LUNA ROSSA Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Vincenzo Persico, rue des Vignettes, Les Ormonts 9, 1950 Sion. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 02.06.2003.
Inscription ou modification de personnes:
Bourban, Julien, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Persico, Vincenzo, citoyen italien, à Sion, associé et liquidateur, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 5'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Bourban, Narcisse, de Nendaz, à Nendaz, liquidateur, avec signature collective à deux.