Informazioni su Bernard Bouille
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernard Bouille
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3597030, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Lacouronne SA en liquidation, à Les Bois, CH-674.3.000.153-6, Achat, vente, gestion et exploitation de restaurants ou d'hôtels, acquisition ou participation à d'autres entreprises, Société anonyme (FOSC no 120 du 23.06.2006, p. 8, publ. 3431638).
Modification des statuts:
3.10.2006.
Nouvelle raison sociale:
Lacouronne SA.
Nouvelle adresse:
Route de Biaufond 9, 2336 Les Bois.
Nouveau but:
Achat, vente, gestion et exploitation d'établissements publics. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 03.10.2006, la société a décidé de la révocation de sa dissolution, aucune distribution de l'actif n'étant intervenue. La raison sociale redevient Lacouronne SA. [biffé: Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 15.06.2006, la société a décidé sa dissolution.].
Inscription ou modification de personne:
Bouille, Bernard, de Muriaux, à Les Bois, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: liquidateur].
Numero di pubblicazione: 3431638, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Lacouronne SA, à Les Bois, CH-674.3.000.153-6, Achat, vente, gestion et exploitation de restaurants ou d'hôtels, acquisition ou participation à d'autres entreprises, Société anonyme (FOSC no 72 du 14.04.2005, p. 7, publ. 2790642).
Nouvelle raison sociale:
Lacouronne SA en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 15.06.2006, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personne:
Bouille, Bernard, de Muriaux, à Les Bois, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique].
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Banque Raiffeisen du Haut-Doubs, à Les Bois, Acceptation de fonds sous toutes formes bancaires, dépôts d'épargne compris, Société coopérative (FOSC no 216 du 06.11.2000, p. 7541).
Personnes et signatures radiées:
Godat, Etienne, de Les Bois, à Le Noirmont, président, avec signature collective à deux;
Sprunger, Isaac, de Oberwangen/TG, à La Ferrière, membre, sans droit de signature;
Bouille, Bernard, de Muriaux, à Les Bois, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Girardin, Louis, de Les Bois, à Le Noirmont, président, avec signature collective à deux;
Beausire, Ruth, de Basel et Schangnau, à La Ferrière, membre, sans droit de signature;
Chapatte, Yann, de Les Bois, à Les Bois, membre, sans droit de signature.