Informazioni su Ioan-Eusebiu Botis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ioan-Eusebiu Botis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004886559, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ROBLO GmbH, bisher in Risch, CHE-115.004.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480293).
Statutenänderung:
05.05.2020.
Sitz neu:
Boningen.
Domizil neu:
Bättelweg 172, 4618 Boningen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botis, Ioan-Eusebiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Boningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oftringen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004553467, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fix Swiss Bau GmbH, in Aarburg, CHE-190.503.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botis, Ioan-Eusebiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marku, Valorjan, von Beromünster, in Beromünster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004480293, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Holdener Trade & Invest GmbH, in Risch, CHE-115.004.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2574777).
Statutenänderung:
02.10.2018.
Firma neu:
ROBLO GmbH.
Zweck neu:
Ausführung sämtlicher Bauarbeiten, insbesondere Aushub-, Schalungstischler-, Eisenleger-, Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler- und Fassadenarbeiten;
Gartenbau;
Herstellung, Verkauf und Montage von Fenstern;
Kauf und Verkauf von Fahrzeugen aller Art;
Betreibung eines Kosmetikstudios;
Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Kurt, von Arth, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botis, Ioan-Eusebiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.