Informazioni su Michael Bosshard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Bosshard
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Bosshard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005102838, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Forum angewandte Gerontologie, in Uetikon am See, CHE-113.966.786, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Michael, von Turbenthal, in Wetzikon (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004478105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Forum angewandte Gerontologie, in Uetikon am See, CHE-113.966.786, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hemmi, Dr. Peter, von Trimmis, in Männedorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Michael, von Turbenthal, in Wetzikon (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6210520, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung House of Encouragement, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.7.061.499-7, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 16, Publ. 5212710).
Urkundenänderung:
01.03.2011.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Rothausstrasse 11, 8635 Dürnten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Walter, von Turbenthal, in Dürnten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona];
Bosshard, Michael, von Turbenthal, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil];
Bosshard, Estelle, von Turbenthal, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona].