Informazioni su Remo Bossert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Remo Bossert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005974989, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Zentrum-Egerkingen AG, in Egerkingen, CHE-115.043.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S.15, Publ. 5540746).
Firma neu:
Zentrum-Egerkingen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Remo, von Zunzgen, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004869310, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
K. Bitterli & Partner Ingenieure AG, in Gelterkinden, CHE-108.393.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S.7, Publ. 5310236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Dr. Kurt, von Wisen SO, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bossert-Bitterli, Remo, von Zunzgen, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baader, Jakob, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jozefowicz, Michal Jan, polnischer Staatsangehöriger, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbacher, Lukas, von Zeglingen, in Wenslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6031044, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
bieri.partner ag architektur + planung, in Gelterkinden, CH-280.3.013.620-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 6, Publ. 5577766).
Domizil neu:
Rünenbergstrasse 44, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossert-Bitterli, Remo, von Zunzgen, in Gelterkinden, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Bitterli, Kurt, von Wisen SO, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri-Handschin, Lisa, von Gelterkinden und Trachselwald, in Gelterkinden, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].