Informazioni su Delma Borges de Rezende
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Delma Borges de Rezende
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004939371, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Yesilkaya Express GmbH, in Bern, CHE-240.442.813, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606292).
Statutenänderung:
16.06.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o Stefan Arn, Zollhausstrasse 62c, 2504 Biel/Bienne. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Walo Conrad, von Salenstein, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dersim Genossenschaft (CHE-439.678.563), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern];
Borges de Rezende, Delma, von Basel, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004939328, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dersim Logistik GmbH, in Bern, CHE-113.510.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, S.0, Publ. 1436305).
Statutenänderung:
16.06.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o Stefan Arn, Zollhausstrasse 62c, 2504 Biel/Bienne.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 14.03.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag und Inventarliste ein Personenwagen Audi 100 Avant Quattro zum Preis von höchstens CHF 4'000.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Walo Conrad, von Salenstein, in Bern, Sekretär der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dersim Genossenschaft (CHE-439.678.563), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern];
Borges de Rezende, Delma, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004921152, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dersim Genossenschaft, in Bern, CHE-439.678.563, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443389).
Statutenänderung:
28.04.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o Stefan Arn, Zollhausstrasse 62c, 2504 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Walo Conrad, von Salenstein und Ermatingen, in Bern, Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tok, Yasmin, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Borges de Rezende, Delma, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.