Informazioni su François Charles Bonvin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: François Charles Bonvin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005220844, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
DHP Group SA, à Sion, CHE-376.475.816, société anonyme (No. FOSC 84 du 03.05.2021, Publ. 1005167557).
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, François Charles, de Crans-Montana, à Sion, avec signature collective à deux;
Lau-Robinson, Zhi-Meng Cameron William, ressortissant britannique, à Genève, avec signature collective à deux;
Zappella, Andrew Luc, de La Chaux-de-Fonds, à Sion, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005084053, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Skwoll SA, à Lens, CHE-427.665.789, société anonyme (No. FOSC 231 du 28.11.2019, Publ. 1004770574).
Modification des statuts:
28.12.2020.
Nouvelle raison sociale:
Audacia SA.
Nouvelle adresse:
c/o Alexandre Bonvin, Rue du Prado 19, 3963 Crans-Montana 2.
Nouveau but:
La société a pour but le développement, la gestion et la commercialisation de sites et applications dans le domaine de la technologie de I'information. Elle a également pour but I'achat, la vente, I'importation, 'exportation de tous biens mobiliers et immobiliers, principalement dans le domaine de la vente en ligne (lnternet) de produits de tous types, ainsi que toutes activités y afférentes. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières propres à développer ce but ou s'y rapportant directement ou indirectement, acquérir ou vendre des immeubles, créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue et fusionner avec de telles entreprises.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roussel, Johanna, ressortissante suédoise, à Lussy-sur-Morges, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bonvin, François, de Crans-Montana, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Alexandre Edouard, de Lens, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Bonvin, Alexandre, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1004770574, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Skwoll SA, à Lens, CHE-427.665.789, société anonyme (No. FOSC 177 du 13.09.2019, Publ. 1004716162).
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, François, de Crans-Montana, à Sion, administrateur, sans droit de signature.