Informazioni su Helena Bonatti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helena Bonatti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5035320, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft (Limmat Compagnie d'Assurances) (Limmat Compagnia di Assicurazioni) (Limmat Insurance Company), bisher in Zürich, CH-020.3.916.123-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 25, Publ. 4024672).
Gründungsstatuten:
23.05.1986.
Statutenänderung:
26.03.2009.
Firma neu:
Limmat Versicherungs-Gesellschaft AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Limmat Compagnie d'Assurances SA) (Limmat Compagnia di Assicurazioni SA) (Limmat Insurance Company Ltd.).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bundesgasse 35, 3011 Bern.
Zweck:
Betrieb von und Beteiligung an Versicherungen und Rückversicherungen aller Art im In- und Ausland, mit Ausschluss des direkten Lebensversicherungsgeschäftes;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.
Liberierung:
CHF 10'000'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im SHAB oder sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen. Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld 'Uebertrag von' bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonatti, Helena, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand, Peter, von Grindelwald, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Odermatt, Beat, von Dallenwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle (wie bisher);
von Gunten, Eric, von Sigriswil, in Köniz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bern].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich 2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.178 vom 3.8.1988, S.3222).
Neu haben Kollektivprokura zu zweien:
Baserga, Roland, von Trüllikon und Bülach, in Richterswil;
Bonatti, Helena, von Mönchaltorf, in Zürich;
Künzel, Siegmund, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, und Müller, Eveline, von Baar, in Oberengstringen.