Informazioni su Jean-François Boisset
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-François Boisset
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3006053, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
CARLINE AUTOMOBILES BOISSET SA, à Martigny, CHE-108.116.351, société anonyme (No. FOSC 118 du 20.06.2008, p. 20, Publ. 4532434).
Inscription ou modification de personne(s):
Boisset, Jean-François, de Monthey, à Martigny-Combe, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Ançay, Pierre-Albert, de Fully, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: fondé de procuration avec procuration individuelle].
Numero di pubblicazione: 4532434, Ufficio del registro di commercio Vallese
CARLINE AUTOMOBILES BOISSET SA, à Martigny, CH-621.3.002.716-3, société anonyme (FOSC no 190 du 30.09.2005, p. 19, publ. 3041348).
Personnes et signatures radiées:
Boisset, Jean-Claude, de Orsières, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle;
Rappaz, Raphaël, de Evionnaz, à Evionnaz, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Boisset, Jean-François, de Monthey, à Martigny-Combe, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: fondé de procuration, avec procuration individuelle];
AMV Conseils & Révision SA, à Monthey (CH-621.9.002.683-4), organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1150226, Ufficio del registro di commercio Vallese
CORIBAT Sàrl, précédem. à Martigny-Combe, tous travaux de maçonnerie, génie civil, terrassement et rénovation, etc... (FOSC no 184 du 21.09.2000, p. 6476).
Modification des statuts:
18.08.2003.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Champ du Bourg 51, 1920 Martigny.
Personnes et signatures radiées:
Riviello, Geraldo, citoyen italien, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Boisset, Jean-François, de Monthey, à Martigny-Combe, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Riviello, Jean-Claude, citoyen italien, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: directeur].