Informazioni su Cyrille Serge André Boillat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cyrille Serge André Boillat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005649141, Ufficio del registro di commercio Giura
RWB Jura SA, à Porrentruy, CHE-105.796.849, société anonyme (No. FOSC 170 du 02.09.2021, Publ. 1005283328).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, Cyrille Serge André, de La Chaux-des-Breuleux, à Delémont, avec procuration collective à deux avec un membre;
Houlmann, Patrick Jean-Maurice, de Clos du Doubs, à Fontenais, avec procuration collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Gigandet, Johann, de Les Genevez (JU), à Courtedoux, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Beuchat, Samuel, de Haute-Sorne, à Porrentruy, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Balmer, Frédéric Robert Léon, de Mühleberg, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), avec procuration collective à deux avec un membre [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Parietti, Julien Michel André, de Bonfol, à Porrentruy, avec procuration collective à deux avec un membre;
Urfer, Daniel Marc, de Bönigen, à Lausanne, avec procuration collective à deux avec un membre [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005539699, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
MFR Géologie-Géotechnique S.A., à Delémont, CHE-106.056.643, société anonyme (No. FOSC 241 du 10.12.2021, Publ. 1005355149).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Urfer, Daniel Marc, de Bönigen, à Lausanne, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Boillat, Cyrille Serge André, de La Chaux-des-Breuleux, à Delémont, avec procuration collective à deux avec un membre.
Numero di pubblicazione: HR02-1005481234, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
METRIX SA, à Cornol, CHE-105.709.603, société anonyme (No. FOSC 177 du 11.09.2020, Publ. 1004977468).
Modification des statuts:
09.05.2022.
Nouveau siège:
Porrentruy.
Nouvelle adresse:
Route de Fontenais 77, 2900 Porrentruy.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abriel, Dominique Jean Maxence, de Belmont-Broye, à Cornol, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Urfer, Daniel Marc, de Bönigen, à Lausanne, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Boillat, Cyrille Serge André, de La Chaux-des-Breuleux, à Delémont, avec procuration collective à deux avec un membre;
Houlmann, Patrick Jean-Marie, de Clos du Doubs, à Fontenais, avec procuration collective à deux avec un membre;
Tschäppät, Jean Michel René, de Biel/Bienne, à Nyon, avec procuration collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuchat, Samuel, de Haute-Sorne, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Delémont];
Guillaume, Arnaud Damien Nicolas, ressortissant français, à Valentigney (FR), avec procuration collective à deux avec un membre.