Informazioni su Philipp Albrecht Bogner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Albrecht Bogner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005008535, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Human Capital Solutions AG, in Zürich, CHE-109.862.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996194).
Statutenänderung:
14.10.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Personal- und Beratungsdienstleistungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräunling, Yohan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogner, Philipp Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004957913, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rigilog AG, in Zug, CHE-113.262.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946605).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004946605, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rigilog AG, in Cham, CHE-113.262.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, S.0, Publ. 3118485).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Software und Handel mit passender Hardware sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen wie Beratung und Support;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas andres bestimmt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerli, Dr. Alfred J., von Thal, in Bertschikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidele, Hans Peter, von Herisau, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Thomas, von Luzern, in Cham, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Adrian, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Daniel Christian, von Schwarzenburg, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kullmann, Rigobert Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.