Informazioni su Charlotte Bodum
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charlotte Bodum
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005569834, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lobster Invest AG, bisher in Meggen, CHE-487.122.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787719).
Statutenänderung:
10.08.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Altgasse 82, 6340 Baar.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Charlotte, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].
Numero di pubblicazione: HR02-1004797854, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bodum Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, S.0, Publ. 2212449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Kenneth, dänischer Staatsangehöriger, in Hojbjerg (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Caroline, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodum, Catrine, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodum, Charlotte, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodum, Peter, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004616835, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bodum Invest AG, in Meggen, CHE-115.248.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588468).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Tommy, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodum, Charlotte, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum];
Bodum, Joergen, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodum, Caroline, von Horw, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum];
Bodum, Catrine, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum];
Bodum, Peter, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum].