Informazioni su Hubert Birner
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Birner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3352191, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gale, James Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numero di pubblicazione: 3180899, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AL-S Pharma AG, in Schlieren, CHE-302.525.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3067645).
Statutenänderung:
20.10.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 209'996.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 209'996.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
209'996 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Dr. Jan Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rivière, Marc, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouleau, Guy, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nitsch, Roger, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Salzmann, Michael, von Ittigen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schimkat, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7096676, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SpePharm AG, in Luzern, CH-100.3.795.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6953474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gale, James Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.