Informazioni su Dr. Christoph Hans Bircher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Christoph Hans Bircher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004717384, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Odgers Berndtson AG, in Zürich, CHE-106.325.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501209).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Christoph Hans, von Küttigen, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6805008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
O&B Capital Holding AG, in Zürich, CH-170.3.031.821-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 30, Publ. 5615996).
Firma neu:
O&B Capital Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Stefan, von Dietikon, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Dr. Christoph, von Küttigen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5615996, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
O&B Capital Holding AG, bisher in Freienbach, CH-170.3.031.821-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 18, Publ. 5058896).
Statutenänderung:
23.04.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gartenstrasse 19, 8002 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 60'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen (wie bisher);
Gemäss Erklärung vom 23.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraefel, Andreas, von Uzwil, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mittner + Partner (CH-350.2.001.375-3), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Dr. Christoph, von Küttigen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Stefan, von Dietikon, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.