Informazioni su Ingeborg Binz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ingeborg Binz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6918568, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
André Koch AG, in Urdorf, CH-020.3.025.181-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 21, Publ. 3479700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Ingeborg, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Martin, von Winterthur und Glarus, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bernet, Philipp, von Gommiswald, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberlunkhofen];
Stähli, Florian, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Netstal, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
PricewaterhouseCoopers (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
André Koch Immobilien AG, in Urdorf, Handel mit, Vermietung sowie Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2001, S. 8926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Martin, von Netstal und Winterthur, in Bergdietikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Philipp, von Schaffhausen, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hänni, Heinz, von Salvenach, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bachmann, Heinz, von Emmen, in Wohlen AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Binz, Ingeborg, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
André Koch AG (André Koch SA) , in Urdorf, Grossherweg 9, 8902 Urdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2001.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit chemisch-technischen Artikeln, insbesondere Speziallacken, Klebe- und Dichtstoffen sowie Zubehör;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, halten oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 360'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 360'000.--.
Aktien:
360 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 26.10.2001 von der André Koch AG (neu: André Koch Immobilien AG), in Urdorf, das gesamte Warenlager betreffend Standox-Produkte sowie Lackier- und Carosseriezubehör gemäss per 31.12.2001 noch zu erstellenden Inventarlisten zum Höchstpreis von CHF 1'450'000.-- sowie die gesamte Betriebs-, Büro- und EDV-Einrichtung gemäss Inventarliste vom 26.10.2001 zum Preis von CHF 100'000.--, sofern die im Sachübernahmevertrag erwähnten Bedingungen erfüllt sind.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichungim SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Binz, Ingeborg, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Philipp, von Gommiswald, in Oberlunkhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Martin, von Winterthur, in Bergdietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers, in Zürich, Revisionsstelle.