Informazioni su Françoise Beuret-Willemin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Françoise Beuret-Willemin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005678492, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Immosa SA, à Delémont, CHE-102.584.570, société anonyme (No. FOSC 253 du 30.12.2009, p.17, Publ. 5423584).
Modification des statuts:
03.02.2023.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Philippe, Pierre, de Delémont, à Delémont, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret-Willemin, Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente, avec signature collective à deux];
Philippe, Marc Henri, de Delémont, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004531714, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Willemin service SA, à Delémont, CHE-108.090.929, société anonyme (No. FOSC 228 du 25.11.2014, Publ. 1841929).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret-Willemin, Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Willemin, Claude, de Courroux, à Courroux, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Sceut (Glovelier), membre, avec signature collective à deux avec le président];
Willemin, Jean-François, de Courroux, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Willemin, Olivier, de Courroux, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président].
Numero di pubblicazione: 6666778, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Willemin S.A., à Delémont, CH-670.3.000.638-6, société anonyme (No. FOSC 124 du 29.06.2011, p. 0, Publ. 6226830).
Modification des statuts:
25.04.2012.
Nouvelle raison sociale:
Garage de l'Ouest, Willemin SA.
Nouvelle adresse:
Route de Porrentruy 88, 2800 Delémont.
Nouveau but:
Exploitation de garages de toutes activités se rapportant au domaine de l'automobile à deux ou plusieurs roues;
achats, ventes, réparations et locations de tous véhicules automobiles et industriels, service de taxi, transports publics, vente de carburants, lubrifiants et accessoires, ateliers de réparations, de rectifications et d'usinage, carrosserie, peinture;
toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou résultant des immeubles qu'elle détient ou détiendra;
achat, vente et location d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon l'article 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux apports en nature. [biffé: Apport de l'actif et du passif d'Albert Willemin : actif net : CHF 283'091.81;
CHF 150'000.-- de compensation de créances.].Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par lettre recommandée ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret-Willemin, Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Willemin, Roland Marc Albert, de Courroux, à Delémont, président, avec signature individuelle [précédemment: Willemin, Roland, président avec signature collective à deux];
Willemin, Claude Albert Maurice, de Courroux, à Courroux, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Willemin, Claude, à Sceut (Glovelier), membre avec signature collective à deux avec le président].