Informazioni su Dieter Bethke
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Bethke
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5548934, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Intergros Handels AG, in Schlieren, CH-020.3.913.686-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 28, Publ. 4954950).
Statutenänderung:
24.02.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art en gros und en detail. Sie kann Lizenzen und Patente vergeben und übernehmen. Sie ist befugt, Grundstücke zu erwerben, zu belehnen und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle mit dem Zweck in direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bethke, Dieter, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1074230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B. Ullmann AG, bisher in Muri bei Bern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 29.04.2003, S. 2, Publ. 967292).
Gründungsstatuten:
20.11.1978.
Statutenänderung:
26.06.2003.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Alter Zürichweg 21, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art 'en gros und detail'. Sie kann Lizenzen und Patente vergeben und übernehmen. Sie ist befugt, Grundstücke zu erwerben, zu belehnen und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
F. Sahli AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bethke, Dieter, von Regensdorf, in Adlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Rolli Treuhand AG, in Weiningen ZH, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 967292, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
B. Ullmann AG, in Muri bei Bern, Handel mit Waren aller Art en gros und en détail usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.1996, S. 2672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ullmann, Bertha, von Bern, in Gümligen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Cerutti-Ullmann, Suzanne, von Gadmen, in Belp, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bethke, Dieter, von Regensdorf, in Adlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.