Informazioni su François Berthod
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome François Berthod
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: François Berthod
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6907892, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Gudul SA, à Sierre, CH-514.3.012.079-7, société anonyme (No. FOSC 148 du 03.08.2005, p. 13, Publ. 2959342).
Nouvelle raison sociale:
Gudul SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sierre, Av. Général-Guisan 19, 3960 Sierre. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.10.2012.
Inscription ou modification de personne(s):
Berthod, François, de Sierre, à Sierre, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 6648082, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Lemajess SA, précédemment à Sierre, CH-626.3.000.943-0, société anonyme (No. FOSC 30 du 14.02.2003, p. 18, Publ. 863334).
Statuts originaires:
27.07.1976.
Modification des statuts:
08.03.2012.
Nouveau siège:
Monthey.
Nouvelle adresse:
c/o François Brunner, Av. D'Europe 63, Case postale 461, 1870 Monthey.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux assemblées générales et par avis inséré dans la FOSC ou écrit pour les autres communications. Selon déclaration du 08.03.2012, il est renoncé à un contrôle restreint [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Berthod, François, de Sierre, à Sierre, membre du conseil, avec signature individuelle;
Sermier, Roger, de Arbaz, à Vétroz, réviseur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Brunner, François, de Eischoll, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 6222754, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
MGI Consultants SA, à Sierre, CH-626.3.005.968-7, société anonyme (No. FOSC 66 du 06.04.2009, p. 27, Publ. 4960658).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Crans-Montana, à Lens (CH-626.9.000.624-0), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
K. Perraudin Fiduciaire (CH-621.1.006.854-0), à Saillon, organe de révision;
Berthod, François, de Sierre et Anniviers, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Sierre et Saint-Luc];
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Saint-Luc];
Montétagaud, Gilles, citoyen français, à Paris (FR), président, avec signature collective à deux [précédemment: Montetagaud, Gilles].