Informazioni su Ilario Carlo Alfredo Bernasconi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ilario Carlo Alfredo Bernasconi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058911, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
FONDAZIONE CROCE VERDE LUGANO, in Lugano, CHE-109.599.029, fondazione (Nr. FUSC 247 del 20.12.2023, Pubbl. 1005915973).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bertini, Michele, da Losone, in Davesco-Soragno (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due];
Bernasconi, Ilario Carlo Alfredo, da Novazzano, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due];
Bianchi, Emilio Bernardino Francesco, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: HR02-1004685401, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Seramco SA, in Lugano, CHE-107.886.334, società anonima (Nr. FUSC 187 del 28.09.2015, p.0, Pubbl. 2395411).
Nuova ditta:
Seramco SA in liquidazione.
Nuovo recapito:
c/o Avv. Ilario Bernasconi, Viale Stefano Franscini 16, 6900 Lugano. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 22.07.2019.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Neuroni, Alfredo, da Barbengo, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Ilario Carlo Alfredo, da Novazzano, in Lugano, liquidatrice, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1004526118, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Renzo und Silvana Rezzonico-Stiftung, in Engelberg, CHE-262.353.307, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprenger, Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger und Poschiavo, in Triesen (LI), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Felix Josef, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi, Ilario Carlo Alfredo, von Novazzano, in Lugano, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].