Informazioni su Beqir Beqiri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beqir Beqiri
Ultimi comunicati FUSC: Beqir Beqiri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005317260, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Biocore GmbH, in Baar, CHE-378.224.998, c/o Web-set interactive GmbH, Baarermattstrasse 8B, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 14.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beqiri, Beqir, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Foschini, Armando, von Boswil, in Richterswil, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004807662, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BioAseptix GmbH (BioAseptix Sàrl) (BioAseptix Sagl) (BioAseptix Ltd liab. Co), in Zug, CHE-419.730.309, Chamerstrasse 176, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2020.
Zweck:
Handel, Vertrieb, Beratung und Anwendung von biotechnologischen Produkten und Dienstleistungen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 09.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
LibertyOne GmbH (CHE-313.720.559), in Adliswil, Gesellschafterin, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
RKHConsulting GmbH (CHE-188.581.045), in Thalwil, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Beqiri, Beqir, von Horgen, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Roland Karl, von Boswil, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004641413, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LibertyOne GmbH, in Adliswil, CHE-313.720.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, S.0, Publ. 3512405).
Domizil neu:
Soodring 13, 8134 Adliswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Sousa Netto, Armando, brasilianischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beqiri, Beqir, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].