Informazioni su Dirk Josef Bednarz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Josef Bednarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1083297, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kommalpha (Schweiz) AG, in Zug, CH-170.4.005.980-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 19, Publ. 5909386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bednarz, Dirk Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5909386, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kommalpha (Schweiz) GmbH, in Zug, CH-170.4.005.980-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 22, Publ. 4761534).
Statuten neu:
03.11.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital durch Sacheinlage auf CHF 150'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.11.2010 und Bilanz per 30.06.2010 mit Aktiven von CHF 87'010.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'533.78 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'500 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Kommalpha (Schweiz) AG.
Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6301 Zug.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00.
Aktien neu:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der vorgängigen Kapitalerhöhung vom 03.11.2010 gemäss Vertrag vom 03.11.2010 48'577 Aktien zu EUR 1.00 der 'Kommalpha AG', in Hannover (DE), wofür 1'000 Stammanteil zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuppi, Remo Angelo, von Villmergen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bednarz, Dirk Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dannheisig, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Schuerhoff, Clemens Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Schuerhoff, Clemens, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].