Informazioni su René Beck
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Beck
Ultimi comunicati FUSC: René Beck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2910835, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
is systems GmbH, bisher in Riedholz, CHE-110.272.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, Publ. 5112684).
Statutenänderung:
15.06.2016.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Rotfarbgasse 7, 3380 Wangen an der Aare.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von sowie Handel mit technischen, elektrotechnischen und elektronischen Bauteilen, Modulen, Geräten, Systemen, Software und Anlagen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie sich mit diesen zusammenschliessen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck-Haeberli, Daniela, von Riedholz, in Riedholz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, René, von Riedholz, in Riedholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2202264, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
is systems GmbH, in Riedholz, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von sowie Handel mit technischen, elektrotechnischen und elektronischen Bauteilen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 05.12.2003, S. 12, Publ. 2014862).
Statutenänderung:
30.03.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Beat, von Schöftland, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, René, von Riedholz, in Riedholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Beck-Haeberli, Daniela, von Riedholz, in Riedholz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numero di pubblicazione: 1236934, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ISSystems GmbH, in Riedholz, Rainstrasse 3A, 4533 Riedholz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.10.2003.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von sowie Handel mit technischen, elektrotechnischen und elektronischen Bauteilen, Modulen, Geräten, Systemen, Software und Anlagen. Kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie sich mit diesen zusammenschliessen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftsgegenstand zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Beck, René, von Riedholz, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Lienhard, Beat, von Schöftland, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.