Informazioni su Lucky R. Bassi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lucky R. Bassi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004797119, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JobDone GmbH, in Baar, CHE-214.484.177, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605374).
Statutenänderung:
02.12.2019. 19.12.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig durch Verrechnung von Forderungen von CHF 29'000.00 das Stammkapital auf CHF 50'000.00 erhöht. Anschliessend wird die Gesellschaft gemäss Umwandlungsplan vom 02.12.2019 und Bilanz per 25.11.2019 mit Aktiven von CHF 51'200.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei das Kapital auf CHF 100'000.00 festgesetzt wird, welches zu 50% liberiert ist. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
JobDone AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(JobDone SA) (JobDone Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02./19.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [Mit Statutenänderung vom 02.12.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ersoy, Tuach, britischer Staatsangehöriger, in Suffolk (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Samuel A., von Genève, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Brun, Samuel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bassi, Lucky R., von Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bassi, Lucky , Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Celikten, Erdem, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.