Informazioni su Ute Bartsch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ute Bartsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004682178, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Integrated Building Partnership AG, in Mels, CHE-102.168.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, S.0, Publ. 1054973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Franz, von Appenzell, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bartsch, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lhotak, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1054973, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Integrated Building Partnership AG, in St. Gallen, CH-170.3.018.735-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 987321).
Statutenänderung:
19.08.2013.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Wangserstrasse 2, 8887 Mels.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallwitz, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alfa Treuhand- und Revisions AG (CH-320.3.000.320-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartsch, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lhotak, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Franz, von Appenzell, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 987321, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Integrated Building Partnership AG, in Mels, CH-170.3.018.735-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203262).
Statutenänderung:
12.07.2013.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Teufenerstrasse 12, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Franz, von Appenzell, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bartsch, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lhotak, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallwitz, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alfa Treuhand- und Revisions AG (CH-320.3.000.320-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.