Informazioni su Adrian Ballat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Ballat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006108406, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tourismus Savognin Bivio Albula AG, in Surses, CHE-474.406.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2024, Publ. 1005982353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballat, Adrian, von Surses, in Surses, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vellacher, Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Surses, Mitglied, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidentin.
Numero di pubblicazione: HR02-1006050007, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Fundaziun biblioteca populara Savognin, in Surses, CHE-109.631.319, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torriani, Gian Carlo, von Bregaglia, in Surses, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballat, Adrian, von Surses, in Surses, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005386769, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Verein Parc Ela, in Albula/Alvra, CHE-112.740.015, Verein (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025778).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Name neu:
Parc Ela.
Zweck neu:
Zweck des Vereins Parc Ela ist die Stärkung der Wirtschaft und Erhaltung bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze, Förderung eines nachhaltigen touristischen Angebotes und die Stärkung des Sommer- und Wintertourismus, die nachhaltige Nutzung der eigenen Ressourcen unter Schonung ökologisch empfindlicher Lebensräume, die gemeinsame Vermarktung von Produkten aus der Region (Landwirtschaft, Holz, Tourismus, Handwerk u.a.), die Förderung der regionalen Kreisläufe und Wertschöpfungsketten, die Qualitätsförderung von Betrieben und Produkten (Labelvergabe), die Pflege, Erhaltung und Aufwertung von Natur, Landschaft, Gewässern und Lebensräumen von Tieren und Pflanzen sowie Naturobjekten, die Pflege und Erhaltung des kulturellen Erbes (Kirchen, Burgen, Schlösser, historische Wege, Sprachen u.a.), die Stärkung der regionalen Identität und Förderung einer engeren Zusammenarbeit unter den beiden Talschaften Albulatal und Surses, das Erleben von Natur, Landschaft und Kultur, die Förderung innovativer Projekte und eines sparsamen Energieeinsatzes, Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Förderung der angewandten Forschung.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballat, Adrian, von Surses, in Surses, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dedual, Carmen, von Surses, in Surses, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Dieter, von Bünzen, in Filisur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi-Hunziker, Silvia, von Sumiswald, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plaz, Peder, von Surses, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burri, Judith, von Neuenkirch, in Surses, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.